ymddiriedolwyr BARNET CARERS CENTRE
Rhif yr elusen: 1057539
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Shields | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Rabbi Danny Rich | Ymddiriedolwr | 26 February 2020 |
|
|
||||
Christopher Hurwitz | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
James Lloyd-Davies | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Robert Forge | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Rosalind Jacobs | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
Ann Veronica Woodhall | Ymddiriedolwr | 19 February 2018 |
|
|||||
Jonathan Michael Supran | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.