Hanes ariannol Three Choirs Festival Limited
Rhif yr elusen: 204609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.05m | £362.10k | £868.92k | £2.01m | £1.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02m | £367.63k | £916.78k | £985.95k | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £40.71k | £148.81k | £257.82k | £141.12k | £26.10k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £472.80k | N/A | £605.54k | £1.69m | £603.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £569.04k | N/A | £261.18k | £411.42k | £440.47k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £91.33k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.36k | N/A | £2.19k | £2.42k | £47.27k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | N/A | £10.00k | £2.10k | £31.12k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | N/A | £916.78k | £985.95k | £997.55k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | £0 | £0 | £54.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.10k | N/A | £7.14k | £12.82k | £15.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | £8.33k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.