Elusennau cysylltiedig ALMSHOUSE CHARITY OF ARTHUR WINSLEY AND OTHERS
Rhif yr elusen: 206000
Elusen a dynnwyd
Elusennau cysylltiedig
- ALDERMAN DAVID WILLIAMS WIRE
- ALDERMAN HENRY AND MRS MARY ELIZABETH GOODY
- ALDERMAN JAMES WICKS
- ALDERMAN JOHN LAY
- ANONYMOUS FRIEND CHARITY
- CHARLES WIRE
- CHARRINGTON NICHOLL
- EDWIN SCOTT
- FAMILY OF EDWIN SCOTT
- GEORGE FAIRHEAD
- HENRY DOBBY
- JAMES DIGGENS
- MISS ELIZABETH CHISOLM
- MRS JANE PHILBRICK
- SONS AND DAUGHTERS OF ALDERMAN EDWIN AND MRS ALICE BEARD
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 24 AUGUST 1971 AS VARIED BY SCHEMES OF 4 MAY 1973, 1 OCTOBER 1976, 15 JANUARY 1979, 30 NOVEMBER 1982 AND 5 NOVEMBER 1992
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF ALMSHOUSES FOR THE FOLLOWING:- 1) POOR MEN OF NOT LESS THAN 60 YEARS OF AGE. 2) POOR WOMEN WHO ARE WIDOWS OF FORMER ALMSPEOPLE WHO ARE NOT LESS THAN 64 YEARS OF AGE. 3) POOR MARRIED COUPLES.
Maes buddion
BOROUGH OF COLCHESTER
Hanes cofrestru
- 22 Medi 1962 : Cofrestrwyd
- 06 Mai 1997 : Tynnwyd
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.