ymddiriedolwyr WOMEN'S ROYAL NAVAL SERVICE BENEVOLENT TRUST
Rhif yr elusen: 206529
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cdr. Heather Rimmer MBE RN | Cadeirydd | 03 May 2018 |
|
|
||||
KATH HUTTON | Ymddiriedolwr | 18 December 2023 |
|
|
||||
Catherine Jordan | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Jenny Roe CPO | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Veronica Radakin | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|
||||
Janette Crisp | Ymddiriedolwr | 22 July 2021 |
|
|||||
Maggie Bolam | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Cdr. Vee Hooton RN | Ymddiriedolwr | 29 September 2020 |
|
|
||||
Sandra Parkinson | Ymddiriedolwr | 05 May 2017 |
|
|
||||
ALISON GOTT | Ymddiriedolwr | 22 May 2013 |
|
|
||||
Cdre ANNETTE MARY PICTON RN | Ymddiriedolwr | 19 May 2010 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.