Hanes ariannol THE RAYNE TRUST
Rhif yr elusen: 207392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.27m | £788.49k | £675.52k | £648.49k | £682.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.13m | £859.84k | £908.27k | £837.94k | £1.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.27m | £788.49k | £675.52k | £648.49k | £682.28k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.11m | £833.07k | £884.33k | £805.38k | £1.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.04k | £26.77k | £23.94k | £32.56k | £31.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.68k | £0 | £22.40k | £22.34k | £33.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.86m | £0 | £691.52k | £606.13k | £1.48m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £22.04k | £26.77k | £23.94k | £32.56k | £31.55k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.