Hanes ariannol THE OLD ENFIELD CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 207840
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £669.98k | £648.67k | £503.73k | £633.94k | £666.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £655.59k | £724.68k | £533.82k | £580.53k | £602.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £26.68k | £16.51k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £12.68k | £531.28k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £553.60k | £517.77k | £371.52k | £495.12k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £97.18k | £102.47k | £94.96k | £109.63k | £120.80k | |
|
Incwm - Arall | £19.20k | £28.43k | £10.58k | £0 | £14.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £655.59k | £724.68k | £533.82k | £580.53k | £602.69k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.