Hanes ariannol THE FRANCES SMITH AND CLAY COTTAGE TRUST
Rhif yr elusen: 208213
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/11/2013 | 01/11/2014 | 01/11/2015 | 01/11/2016 | 01/11/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £752 | £692 | £697 | £684 | £720 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.