Hanes ariannol ROYAL METEOROLOGICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 208222
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.36m | £1.11m | £1.15m | £1.26m | £1.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £950.07k | £1.02m | £1.03m | £1.23m | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £140.23k | £197.50k | £1.63k | £834 | £235.84k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.58k | £0 | £10.29k | £18.42k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.17m | £868.11k | £1.09m | £1.21m | £907.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £27.57k | £25.23k | £27.38k | £30.30k | £50.12k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £15.27k | £21.90k | £8.15k | £150.44k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £134.97k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £894.96k | £977.84k | £980.06k | £1.15m | £1.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £41.42k | £42.51k | £51.16k | £80.36k | £117.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.43k | £4.81k | £5.32k | £4.87k | £10.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £500 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £6.62k | £8.40k | £8.78k | £8.56k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £13.69k | £0 | £0 | £0 | £78.93k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.