Hanes ariannol THE SHIPWRECKED FISHERMEN AND MARINERS' ROYAL BENEVOLENT SOCIETY
Rhif yr elusen: 212034
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.22m | £1.60m | £1.60m | £1.72m | £1.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.02m | £1.97m | £2.10m | £2.00m | £2.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.33m | £688.48k | £624.50k | £812.60k | £772.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £93.69k | £89.75k | £73.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £878.85k | £911.03k | £883.29k | £819.28k | £696.31k | |
|
Incwm - Arall | £2.04k | £1.80k | £1.65k | £1.34k | £1.08k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £840.76k | £225.22k | £165.81k | £352.05k | £311.68k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.82m | £1.79m | £1.83m | £1.72m | £1.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £201.10k | £183.47k | £265.86k | £276.50k | £267.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £117.96k | £113.35k | £104.14k | £116.97k | £120.65k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £113.29k | £88.70k | £120.77k | £129.51k | £122.18k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.