Hanes ariannol ENGLISH NATIONAL BALLET
Rhif yr elusen: 214005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.48m | £24.21m | £19.80m | £21.26m | £21.48m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.23m | £21.83m | £13.38m | £19.05m | £20.13m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.13m | £8.09m | £15.39m | £8.43m | £6.33m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.54m | £12.77m | £17.56m | £13.80m | £9.31m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £838.00k | £1.76m | £631.00k | £2.51m | £1.68m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.88m | £8.40m | £0 | £3.90m | £8.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.00k | £96.00k | £0 | £0 | £225.00k | |
|
Incwm - Arall | £14.22m | £1.18m | £1.61m | £1.05m | £2.20m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £326 | £735 | £100.00k | £22.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £17.01m | £20.30m | £12.36m | £17.98m | £18.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.22m | £1.09m | £346.00k | £685.00k | £818.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £115.00k | £140.00k | £150.00k | £111.00k | £86.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £441.00k | £679.00k | £387.00k | £353.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.