Hanes ariannol MORDEN COLLEGE
Rhif yr elusen: 215551
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.22m | £15.95m | £14.95m | £15.07m | £15.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.91m | £13.35m | £15.12m | £14.86m | £15.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £233.00k | £100.51k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.86k | £111.47k | £1.70k | £49.81k | £142.69k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.17m | £4.31m | £4.13m | £3.60m | £3.13m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.91m | £11.23m | £10.42m | £11.10m | £12.14m | |
|
Incwm - Arall | £132.14k | £292.53k | £401.30k | £316.20k | £255.78k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £61.82k | £0 | £39.00k | £136.53k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.06m | £11.16m | £12.90m | £12.60m | £12.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.85m | £2.19m | £2.23m | £2.27m | £2.80m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.00k | £25.00k | £25.17k | £27.00k | £38.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £124.40k | £127.00k | £0 | £0 | £84.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £836.00k | £1.04m | £1.09m | £1.09m | £1.78m | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.