Hanes ariannol ROYAL SOCIETY FOR THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS
Rhif yr elusen: 219099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.02m | £130.67m | £116.53m | £151.76m | £152.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £159.76m | £145.98m | £140.54m | £115.45m | £126.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.50k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £21.96k | £3.16m | £408.51k | £17.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £122.58m | £108.55m | £97.01m | £134.01m | £128.86m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.80m | £7.01m | £5.08m | £4.71m | £4.58m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.91m | £11.19m | £7.31m | £7.63m | £7.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.82m | £1.68m | £1.78m | £1.99m | £2.77m | |
|
Incwm - Arall | £1.91m | £2.24m | £5.35m | £3.43m | £7.93m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £81.38m | £68.97m | £54.25m | £90.85m | £86.22m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £130.46m | £122.19m | £121.35m | £93.21m | £104.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £29.30m | £23.80m | £19.19m | £22.24m | £22.30m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £819.00k | £921.00k | £780.00k | £918.00k | £1.63m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £16.14m | £5.81m | £17.42m | £4.77m | £4.76m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £10.00k | £470.59k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.