Hanes ariannol HULL TRINITY HOUSE CHARITY
Rhif yr elusen: 220331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/09/2019 | 02/09/2020 | 01/09/2021 | 07/09/2022 | 06/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.71m | £1.43m | £1.68m | £2.40m | £1.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.67m | £1.39m | £1.52m | £1.75m | £1.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £59.22k | £435.66k | £255.22k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £138 | £18.53k | £59.27k | £436.04k | £278.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.41m | £1.15m | £1.33m | £1.63m | £1.25m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £300.75k | £264.33k | £291.19k | £285.62k | £341.32k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £50.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.04k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £511.54k | £396.23k | £388.79k | £438.51k | £407.41k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £620.32k | £564.53k | £673.83k | £733.18k | £712.84k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.94k | £13.14k | £13.50k | £14.03k | £13.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £500 | £500 | £500 | £500 | £500 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £35.64k | £38.35k | £35.10k | £33.23k | £33.99k | |
|
Gwariant - Arall | £533.85k | £428.01k | £455.57k | £573.70k | £559.21k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.