Hanes ariannol THE ROYAL COLLEGE OF GENERAL PRACTITIONERS
Rhif yr elusen: 223106
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.66m | £43.37m | £36.58m | £39.80m | £46.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.74m | £44.18m | £34.81m | £35.18m | £42.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £667.04k | £1.28m | £151.30k | £1.39m | £4.68m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £400.76k | £596.22k | £1.11m | £505.39k | £411.04k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.38m | £9.34m | £2.64m | £6.01m | £8.03m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £33.31m | £33.08m | £32.52m | £32.90m | £37.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £108.00k | £94.00k | £39.00k | £102.00k | £229.00k | |
|
Incwm - Arall | £848.00k | £855.00k | £1.39m | £781.00k | £712.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £38.74m | £37.18m | £32.45m | £31.07m | £36.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.99m | £7.00m | £2.36m | £4.12m | £5.52m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £373.00k | £225.00k | £155.00k | £0 | £100.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £129.00k | £103.00k | £80.00k | £62.00k | £54.00k | |
|
Gwariant - Arall | £6.00k | £9.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.