Hanes ariannol THE ROYAL FOUNDATION OF ST KATHARINE
Rhif yr elusen: 223849
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.35m | £2.41m | £1.63m | £2.14m | £3.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.44m | £2.49m | £2.32m | £2.92m | £3.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £648.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £40.37k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £79.18k | £6.56k | £38.24k | £63.54k | £105.34k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £744.80k | £705.65k | £668.84k | £531.87k | £1.16m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.26m | £1.45m | £595.41k | £1.28m | £1.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £258.94k | £246.87k | £236.26k | £223.64k | £204.26k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £90.99k | £43.37k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.50k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.44m | £1.85m | £1.66m | £2.00m | £2.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.05k | £13.06k | £16.95k | £22.49k | £38.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £645.24k | £658.84k | £921.59k | £969.55k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.