ymddiriedolwyr THE ROYAL NATIONAL THEATRE
Rhif yr elusen: 224223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR DAMON MARCUS BUFFINI | Cadeirydd | 09 June 2016 |
|
|||||
Amanda Kate Pritchard | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Farrah Storr | Ymddiriedolwr | 25 March 2021 |
|
|
||||
Melanie Jane Richards CBE | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
Simon Minty | Ymddiriedolwr | 20 November 2020 |
|
|
||||
Louise Elizabeth Charlton | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||
Vicki Mortimer | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|||||
Dame Karen Elizabeth Pierce | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||
Tim Score | Ymddiriedolwr | 31 July 2017 |
|
|
||||
Vikki Heywood | Ymddiriedolwr | 31 July 2017 |
|
|
||||
Sabine Chalmers | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|
||||
Simon Warshaw | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
|||||
Elizabeth Offord | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.