Hanes ariannol THE ABBEY HOUSE, GLASTONBURY
Rhif yr elusen: 224866
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £270.89k | £333.34k | £383.66k | £344.07k | £350.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £270.78k | £317.35k | £340.41k | £323.61k | £425.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £4.47k | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.