ymddiriedolwyr MOTHER HUMBER MEMORIAL FUND
Rhif yr elusen: 225082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Stephen Deas | Cadeirydd | 14 September 2017 |
|
|||||||||||
Councillor Rosemary Pantelakis | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|||||||||||
Councillor Linda Chambers | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|||||||||||
Father Phil Lamb | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||||||||
Gwen Lunn | Ymddiriedolwr | 10 August 2017 |
|
|
||||||||||
COUNCILLOR DANIEL BROWN | Ymddiriedolwr | 14 August 2014 |
|
|
||||||||||
PATRICIA MARY ELLIS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.