Hanes ariannol DOGS TRUST LEGACY
Rhif yr elusen: 227523
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £111.09m | £109.54m | £11.47m | £119.47m | £124.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £108.60m | £116.58m | £97.41m | £102.50m | £117.52m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.04m | £1.72m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £100.20m | £97.82m | £103.52m | £107.70m | £111.79m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.36m | £7.97m | £4.63m | £6.68m | £7.58m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.76m | £1.86m | £1.75m | £2.29m | £2.82m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.73m | £1.87m | £1.57m | £1.64m | £2.37m | |
|
Incwm - Arall | £30.21k | £24.19k | £0 | £1.16m | £41.98k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £39.04m | £37.02m | £36.54m | £43.28m | £46.56m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £80.38m | £88.29m | £73.47m | £74.03m | £83.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £28.22m | £28.29m | £23.94m | £28.47m | £34.15m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £503.00k | £669.00k | £490.00k | £557.10k | £120.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £3.90m | £4.19m | £3.80m | £4.01m | £4.51m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £212.48k | £244.31k | £183.22k | £293.92k | £275.64k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.