ymddiriedolwyr FRIENDS OF LITTLE MALVERN PRIORY
Rhif yr elusen: 227995
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lady Isobel Nicholls | Cadeirydd | 25 June 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Victoria Anstiss | Ymddiriedolwr | 22 June 2024 |
|
|
||||
Deanna Jones | Ymddiriedolwr | 25 June 2023 |
|
|
||||
ALISON HUNKA | Ymddiriedolwr | 17 July 2021 |
|
|||||
Sarah-Ann Elizabeth Bradford | Ymddiriedolwr | 16 January 2021 |
|
|
||||
Rev Stephen Sealy | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|||||
David Ronald William Bryer | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|||||
John Stiggers | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Judith Jane Smith | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
||||
Peter Anthony Bradford | Ymddiriedolwr | 30 November 2016 |
|
|
||||
ROGER ELVIDGE JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALEX BERINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.