Hanes ariannol THE CHARITY OF THE CONGREGATION OF OUR LADY, CANONESSES OF ST AUGUSTINE
Rhif yr elusen: 229051
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.50m | £1.02m | £1.76m | £1.12m | £1.25m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.14m | £1.21m | £1.30m | £1.28m | £1.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £744.80k | £310.31k | £508.00k | £332.68k | £438.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £542.39k | £518.90k | £566.57k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £750.67k | £708.58k | £222.02k | £226.37k | £238.52k | |
|
Incwm - Arall | £1.54k | £295 | £487.78k | £43.55k | £4.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £428.82k | £0 | £192.27k | £23.31k | £27.71k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.10m | £1.18m | £1.26m | £1.22m | £1.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £28.42k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.96k | £8.20k | £9.52k | £33.22k | £26.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £25.76k | £27.70k | £28.72k | £28.82k | £28.42k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.