Hanes ariannol GARFIELD WESTON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 230260
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £79.96m | £84.76m | £83.96m | £84.00m | £90.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.47m | £88.80m | £98.74m | £90.95m | £91.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £79.96m | £84.76m | £83.96m | £84.00m | £90.35m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £76.33m | £88.63m | £98.58m | £90.77m | £91.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £139.00k | £169.00k | £154.00k | £183.00k | £187.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £661.00k | £498.00k | £603.00k | £621.00k | £745.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £74.46m | £86.87m | £96.75m | £88.88m | £89.46m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £139.00k | £169.00k | £154.00k | £183.00k | £187.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.