ymddiriedolwyr THE WILLIAM LEECH FOUNDATION LIMITED
Rhif yr elusen: 232062
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Charles Brown | Cadeirydd |
|
||||||
Michael William Joynson | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|||||
Dagmar Dvorak | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
JOHN PHILIP BIRKETT MARSHALL | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|||||
Maureen Dixon | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|||||
Alice Hermione Laura Ambrose-Thurman ACA, ACIS | Ymddiriedolwr | 15 October 2019 |
|
|
||||
Paul Burrage BSc FCA | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|||||
JOHN THOBURN STANSFELD | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|||||
William Trevor Seddon | Ymddiriedolwr | 16 October 2018 |
|
|||||
John Overend Harrison BSc, ACA | Ymddiriedolwr | 30 January 2018 |
|
|
||||
PHILIP JOHN POOLE | Ymddiriedolwr | 20 October 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.