ymddiriedolwyr THE LONDON WELSH CENTRE TRUST
Rhif yr elusen: 232672
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (8 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICHARD SAUNDERS | Cadeirydd | 12 May 2014 |
|
|
||||||||
Rhiannon George-Carey | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||||||
Gareth David Headon | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||||||
Charlotte Lythgoe | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|
||||||||
Susan Elan Jones | Ymddiriedolwr | 24 August 2020 |
|
|
||||||||
Hannah Roberts | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|||||||||
Paul Wright | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|||||||||
DAVID DANIEL | Ymddiriedolwr | 27 July 2020 |
|
|
||||||||
Richard Williams | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||||||
Peter Allen | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
||||||||
Major Jonathon Poyner | Ymddiriedolwr | 05 February 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.