ymddiriedolwyr THE SOCIETY OF THE FAITH (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 232821
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Andrew Stephen Hobley | Cadeirydd |
|
||||||||||||
Rev David John Stanton | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|||||||||||
Rev Peter John Galloway | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||||||||
Rev David Lawrence Lawrence-March | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||||||||
Timothy Patrick Abraham | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|||||||||||
WILLIAM EDWARD CHAPMAN CVO | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|||||||||||
Dr ANDREW CHANDLER | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||||||||
THE REVEREND STEPHEN REID TUCKER | Ymddiriedolwr | 24 July 2018 |
|
|
||||||||||
Dr William Mungo Jacob | Ymddiriedolwr | 11 July 2017 |
|
|||||||||||
Rev CHRISTOPHER TRUNDLE | Ymddiriedolwr | 15 February 2017 |
|
|||||||||||
PETER GERALD GASTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
Dr Brian John Taylor Hanson | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
Martin Charles Woods | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
THE REVD CANON ROBERT EDWARD GAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.