ymddiriedolwyr THE SOLDIERS' AND AVIATORS' SCRIPTURE READERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 235708
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLONEL JOHN WILLIAM LEWIS | Cadeirydd |
|
||||||
Alexander Michael Massey | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|||||
Lt. Col David Ellison | Ymddiriedolwr | 22 August 2022 |
|
|
||||
Daniel Heath | Ymddiriedolwr | 29 January 2021 |
|
|
||||
Stephen Richard Pryor | Ymddiriedolwr | 25 January 2020 |
|
|
||||
CAPT JOHN PATRICK MARK WOOLDRIDGE | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
MAJOR MICHAEL CLAYDON | Ymddiriedolwr | 10 June 2013 |
|
|
||||
CAPT A MCLEOD | Ymddiriedolwr | 30 July 2012 |
|
|
||||
FLT LT J GREENALD | Ymddiriedolwr | 27 April 2012 |
|
|
||||
LT COL WILLIAM WELLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAJOR PHIL SHANNON MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COL CHRISTOPHER ROBERT RIDER CBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PHILIP BRAY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LT COL CHARLES MACKENZIE ST GEORGE KIRKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN CHARLES ALLEN FRCS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LT COL NOEL CHARLES EDWIN DAWES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SQUADRON LEADER PADDY GALLAUGHER MBE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.