ymddiriedolwyr THE DAUGHTERS OF CHARITY OF ST VINCENT DE PAUL
Rhif yr elusen: 236803
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sister Anne Teresa Redmond | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|||||
Sister Kathleen Mary Page | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|||||
Sister Mary Teresa O'Neill | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|||||
Sister Sarah Margaret King-Turner | Ymddiriedolwr | 05 March 2021 |
|
|||||
Sister Maureen Ann Tinkler | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||
SISTER ELLEN FLYNN | Ymddiriedolwr | 26 September 2011 |
|
|
||||
SISTER KATHLEEN HARTE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.