Hanes ariannol THE COMMUNITY OF ST EDMUND OF THE ENGLISH CONGREGATION OF THE ORDER OF ST BENEDICT ESTABLISHED AT DOUAI ABBEY, WOOLHAMPTON, BERKSHIRE
Rhif yr elusen: 236962
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £711.25k | £610.60k | £483.21k | £634.06k | £597.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.06m | £901.19k | £795.81k | £932.93k | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £49.14k | £55.41k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £316.36k | £257.96k | N/A | £303.75k | £221.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £30.09k | £10.89k | N/A | £8.32k | £10.15k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £173.98k | £127.68k | N/A | £128.60k | £162.93k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £177.97k | £148.45k | N/A | £181.40k | £191.08k | |
|
Incwm - Arall | £12.85k | £65.62k | N/A | £12.00k | £12.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.54k | £36.42k | N/A | £67.39k | £14.13k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £998.59k | £841.41k | N/A | £865.59k | £1.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £64.77k | £59.78k | N/A | £67.35k | £77.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £84.88k | £29.83k | N/A | £37.78k | £23.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £51.23k | £50.07k | N/A | £61.77k | £59.23k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.