Hanes ariannol RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING
Rhif yr elusen: 244108
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.30m | £2.09m | £2.27m | £2.27m | £2.37m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.19m | £2.26m | £1.65m | £1.97m | £2.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £96.00k | £87.00k | £100.72k | £19.98k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.63m | £1.55m | £1.88m | £1.79m | £1.77m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £128.01k | £110.04k | £77.17k | £168.68k | £148.12k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £207.61k | £244.83k | £106.25k | £124.57k | £167.54k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £111.54k | £109.14k | £86.63k | £96.43k | £101.31k | |
|
Incwm - Arall | £218.71k | £77.74k | £122.74k | £69.61k | £175.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £131.16k | £433.33k | £555.74k | £538.66k | £344.79k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.76m | £1.71m | £1.29m | £1.56m | £2.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £431.17k | £550.93k | £365.46k | £404.50k | £470.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £77.90k | £77.24k | £101.32k | £101.32k | £185.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £129.55k | £87.25k | £296.56k | £169.68k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £21.59k | £21.27k | £21.27k | £26.99k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.