Dogfen lywodraethu WHIPSNADE TREE CATHEDRAL FUND
Rhif yr elusen: 245519
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF THE COMMISSIONERS DATED 16 APRIL 1986 AS AMENDED BY ORDER DATED 24 OCTOBER 2006 AND TRUSTEE RESOLUTION DATED 3 APRIL 2007. AS AMENDED ON 17 SEP 2022 AS AMENDED ON 24 FEB 2023
Gwrthrychau elusennol
SUBJECT TO PAYMENT OF THE EXPENSES AFORESAID THE TRUSTEES SHALL APPLY THE INCOME OF THE CHARITY FOR THE MAINTENANCE AND USE OF WHIPSNADE TREE CATHEDRAL AT WHIPSNADE, INCLUDING THE PROVISION OF FACILITIES FOR SOUND AMPLIFICATION AND LIGHTING AND FOR ANCILLARY PURPOSES THERETO.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
WHIPSNADE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.