Hanes ariannol HALSWAY MANOR SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 247230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.33m | £1.01m | £563.97k | £868.94k | £1.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £854.20k | £842.72k | £524.97k | £809.01k | £914.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £31.60k | £245.36k | £60.26k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £493.44k | £139.19k | £495.07k | £94.05k | £106.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £55.02k | £62.94k | £6.18k | £54.84k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £781.23k | £797.93k | £57.58k | £702.96k | £1.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.25k | £6.48k | £4.14k | £4.12k | £5.85k | |
|
Incwm - Arall | £2.89k | £4 | £14 | £12.98k | £3.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £16.62k | £12.00k | £0 | £1.67k | £93.31k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £805.01k | £790.57k | £524.97k | £791.59k | £888.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £49.20k | £52.16k | £0 | £17.43k | £25.81k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.28k | £5.43k | £5.42k | £6.55k | £8.36k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.