ymddiriedolwyr THE WEARMOUTH DEANERY WELFARE TRUST
Rhif yr elusen: 248596
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Wallace | Cadeirydd | 06 July 2016 |
|
|
||||||||
Lisa Qinn-Briton | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||||||
JACKIE MARIE GRAHAM | Ymddiriedolwr | 07 November 2018 |
|
|
||||||||
Susan Sweeting | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||||||
JOHN GRAHAM FARNSWORTH | Ymddiriedolwr | 31 July 2015 |
|
|
||||||||
Rev Jennifer Bradshaw | Ymddiriedolwr | 30 July 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.