Hanes ariannol WINCHESTER DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 249276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.87m | £13.39m | £13.53m | £14.83m | £13.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.66m | £13.50m | £12.47m | £13.87m | £12.98m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £30.00k | £7.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.13m | £10.98m | £11.21m | £10.39m | £10.15m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £822.00k | £697.00k | £849.00k | £1.11m | £1.10m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £893.00k | £852.00k | £695.00k | £1.91m | £722.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £731.00k | £739.00k | £714.00k | £760.00k | £930.00k | |
|
Incwm - Arall | £300.00k | £117.00k | £55.00k | £669.00k | £187.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.55m | £13.34m | £12.41m | £13.85m | £12.97m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £72.00k | £73.00k | £32.00k | £20.00k | £14.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.54m | £0 | £1.44m | £1.63m | £1.65m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £690.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £34.00k | £92.00k | £25.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.