Hanes ariannol THE BATH AND WELLS DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 249398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.41m | £14.29m | £13.71m | £12.13m | £15.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.51m | £14.50m | £15.91m | £15.58m | £15.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.93m | £11.25m | £10.41m | £10.23m | £10.75m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £327.00k | £338.00k | £447.00k | £458.00k | £797.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £713.00k | £729.00k | £432.00k | £646.00k | £636.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.43m | £1.42m | £1.11m | £298.00k | £975.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.01m | £558.00k | £1.31m | £497.00k | £2.13m | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.93m | £14.18m | £15.20m | £14.95m | £14.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £261.00k | £274.00k | £248.00k | £219.00k | £251.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £32.00k | £42.00k | £31.00k | £29.00k | £26.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.11m | £880.00k | £1.17m | £1.22m | £1.43m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £184.00k | £175.00k | £48.00k | £23.00k | £22.00k | |
|
Gwariant - Arall | £314.00k | £41.00k | £466.00k | £408.00k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.