Hanes ariannol THE DERBY DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED
Rhif yr elusen: 249767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.33m | £10.95m | £9.92m | £10.19m | £9.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.33m | £9.69m | £8.94m | £9.45m | £9.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £53.78k | £711 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.56m | £6.65m | £6.30m | £6.11m | £6.53m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £388.98k | £280.81k | £344.00k | £382.89k | £489.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £589.35k | £559.31k | £783.72k | £474.08k | £479.89k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.71m | £1.78m | £1.72m | £1.75m | £1.94m | |
|
Incwm - Arall | £1.08m | £1.68m | £772.72k | £1.47m | £275.28k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.08m | £9.59m | £8.84m | £9.32m | £9.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £110.62k | £98.35k | £100.02k | £129.23k | £282.41k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £50.18k | £56.30k | £47.78k | £58.91k | £61.32k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £990.26k | £1.15m | £966.43k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £110.62k | £98.35k | £100.02k | £129.23k | £282.41k | |
|
Gwariant - Arall | £140.00k | £0 | £0 | £1.09k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.