Hanes ariannol BAPTIST MEN'S MOVEMENT
Rhif yr elusen: 250334
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 31/10/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.01k | £6.87k | £6.38k | £4.97k | £1.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.90k | £6.80k | £7.65k | £5.97k | £8.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.