Hanes ariannol ELIM FOURSQUARE GOSPEL ALLIANCE
Rhif yr elusen: 251549
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.87m | £65.94m | £64.57m | £69.75m | £78.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.70m | £62.95m | £61.14m | £69.09m | £72.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.59m | £5.86m | £4.53m | £4.63m | £4.65m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.19m | £1.40m | £757.32k | £729.68k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £48.27m | £47.69m | £49.58m | £50.05m | £55.51m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.05m | £16.90m | £14.00m | £18.70m | £22.03m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £700.91k | £739.70k | £380.15k | £616.60k | £146.02k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £605.89k | £605.89k | £605.89k | £383.69k | £1.17m | |
|
Incwm - Arall | £239.45k | £10.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £420.40k | £344.21k | £383.05k | £630.71k | £775.83k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £66.97m | £62.27m | £59.41m | £67.98m | £72.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £731.44k | £678.54k | £450.28k | £564.94k | £566.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.24m | £1.39m | £3.47m | £3.60m | £3.87m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £347.11k | £1.01m | £2.60m | £2.66m | £2.65m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £1.28m | £552.98k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.