Hanes ariannol CHELTENHAM FESTIVALS
Rhif yr elusen: 251765
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (37 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.89m | £6.53m | £3.50m | £4.17m | £7.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.70m | £6.44m | £2.68m | £4.76m | £6.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £213.55k | £213.55k | £1.05m | £871.23k | £216.50k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.22m | £1.38m | £2.47m | £1.80m | £2.39m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.38m | £1.66m | £738.90k | £985.43k | £1.42m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.29m | £3.49m | £291.97k | £1.39m | £3.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22 | £1.19k | £1.52k | £498 | £2.86k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £8.00k | £8.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.97m | £5.66m | £2.17m | £4.17m | £6.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £731.06k | £776.39k | £514.18k | £592.80k | £773.87k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.11k | £21.18k | £18.86k | £25.40k | £33.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.