ymddiriedolwyr THE GLOUCESTERSHIRE NATURALISTS' SOCIETY
Rhif yr elusen: 252710
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULIET ANN BAILEY | Cadeirydd |
|
||||||
Julia Clare Webb | Ymddiriedolwr | 29 March 2020 |
|
|
||||
Andrew Charles Lewis | Ymddiriedolwr | 29 March 2020 |
|
|
||||
Barrie John Mills | Ymddiriedolwr | 29 March 2020 |
|
|
||||
Kate Louise Kibble | Ymddiriedolwr | 16 March 2018 |
|
|
||||
Martin Garth Matthews | Ymddiriedolwr | 18 March 2016 |
|
|
||||
Ben Locke | Ymddiriedolwr | 18 March 2016 |
|
|
||||
Desmond Marshall | Ymddiriedolwr | 27 March 2015 |
|
|
||||
ANDY OLIVER | Ymddiriedolwr | 18 March 2011 |
|
|
||||
MERVYN GREENING | Ymddiriedolwr | 17 March 2011 |
|
|
||||
KEN CSERVENKA | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ANDREW JAMES BLUETT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MICHAEL SMART | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.