ymddiriedolwyr DR PLUMES TRUST
Rhif yr elusen: 254048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ROGER IVAN KNIGHT BD AKC | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Rev CLIVE WESLEY JONES | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|||||||
Rev Charlotte Lloyd-Evans | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|
||||||
Rev Helen Marie Reeves | Ymddiriedolwr | 12 March 2019 |
|
|||||||
Rev Paul Prentice | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|||||||
Rev Emma Young | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||||
Rev Ted Hurst | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|
||||||
Rev NICHOLAS JOHN COOPER | Ymddiriedolwr | 16 March 2016 |
|
|
||||||
Rev GRAHAM VICTOR HERBERT | Ymddiriedolwr | 28 September 2012 |
|
|
||||||
KENNETH WILLIAM CLARK | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
REV JIM FLETCHER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
Rev MARTIN JOHN HENWOOD DL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.