Hanes ariannol ESTATE CHARITY OF LADY LEVESON'S OR THE FOXLEY CHARITY
Rhif yr elusen: 256661
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.49k | £76.71k | £72.85k | £87.20k | £79.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.90k | £62.00k | £62.14k | £42.69k | £62.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.