Hanes ariannol FACULTY OF PUBLIC HEALTH OF THE ROYAL COLLEGES OF PHYSICIANS OF THE UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 263894
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.95m | £2.00m | £1.75m | £2.07m | £2.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.11m | £1.82m | £1.53m | £1.67m | £1.96m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £33.73k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.49k | £8.05k | £0 | £8.01k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £4.08k | £12.80k | £9.63k | £19.23k | £21.14k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.91m | £1.94m | £1.71m | £2.02m | £2.08m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £34.31k | £32.65k | £22.74k | £21.97k | £21.93k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.39k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.10m | £1.80m | £1.52m | £1.66m | £1.95m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £10.48k | £11.07k | £10.20k | £13.08k | £12.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £75.47k | £81.20k | £43.11k | £46.14k | £95.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £10.48k | £11.07k | £10.20k | £13.08k | £12.54k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.