Hanes ariannol THE GUARANTORS OF BRAIN
Rhif yr elusen: 264139
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £872.12k | £976.65k | £1.07m | £1.42m | £2.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £953.57k | £975.93k | £1.28m | £950.52k | £1.41m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £692.31k | £761.38k | £850.81k | £1.23m | £1.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £175.30k | £215.27k | £212.79k | £167.98k | £159.95k | |
|
Incwm - Arall | £4.51k | £0 | £6.42k | £15.88k | £22.58k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £910.06k | £928.91k | £1.24m | £850.08k | £1.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £43.50k | £47.02k | £48.08k | £100.45k | £57.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.04k | £24.06k | £27.10k | £20.67k | £41.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.02m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £43.50k | £47.02k | £47.02k | £100.45k | £57.32k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.