Dogfen lywodraethu MARX MEMORIAL LIBRARY
Rhif yr elusen: 270309
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES AND BY-LAWS ADOPTED 29 APRIL 1967 AS AMENDED 10 APRIL1976, 28 APRIL 1979, 25 APRIL 1982, 21 APRIL 1990, 25 APRIL 1992, 22 APRIL 1995, 12 APRIL 1996, 26 APRIL 1997, 27 APRIL 2002 AND 17 APRIL 2010.. AS AMENDED ON 09 APR 2011 AS AMENDED ON 25 APR 2015
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION LEARNING AND KNOWLEDGE BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A LIBRARY OF BOOKS PERIODICALS AND MANUSCRIPTS RELATING TO ALL ASPECTS OF THE SCIENCE OF MARXISM AND OF THE HISTORY OF SOCIALISM AND THE WORKING CLASS MOVEMENT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.