Hanes ariannol THE LAKE DISTRICT CALVERT TRUST
Rhif yr elusen: 270923
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | 30/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.75m | £1.13m | £2.69m | £2.14m | £2.99m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.92m | £1.87m | £2.20m | £2.91m | £3.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £243.25k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £292.44k | £316.82k | £6.80k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.56m | £814.79k | £1.71m | £748.57k | £696.62k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.17m | £312.29k | £751.70k | £1.38m | £2.28m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £24.76k | £7.91k | £7.73k | £14.46k | £13.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £218.94k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £22.24k | £6.00k | £100.00k | £405.67k | £211.84k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.82m | £1.78m | £2.10m | £2.78m | £3.36m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £97.17k | £92.96k | £104.97k | £129.48k | £167.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.02k | £0 | £17.44k | £18.63k | £21.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £4.36k | £1.40k | £2.02k | £3.75k | £2.93k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.