Hanes ariannol INTERNATIONAL SPINAL RESEARCH TRUST
Rhif yr elusen: 281325
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.06m | £1.83m | £1.97m | £2.30m | £2.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.06m | £1.40m | £2.22m | £2.33m | £1.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.65m | £1.69m | £1.65m | £1.82m | £1.76m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £337.94k | £102.94k | £280.15k | £430.25k | £229.68k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £93.80k | £33.75k | £36.76k | £50.06k | £42.78k | |
|
Incwm - Arall | -£18.30k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £189.86k | £132.66k | £228.93k | £413.65k | £172.98k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.34m | £773.25k | £1.53m | £1.46m | £1.15m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.14k | £61.08k | £67.67k | £75.08k | £74.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £869.41k | £353.17k | £1.01m | £910.50k | £648.73k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.31k | £2.31k | £2.36k | £2.40k | £2.40k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.