Dogfen lywodraethu INTERNATIONAL SPINAL RESEARCH TRUST
Rhif yr elusen: 281325
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 07/10/1980 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 13/06/1990 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 21/05/1992 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 30/10/1993 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 20/06/2001
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ASSIST IN THE PROMOTION OF RESEARCH TOWARDS THE RESOLVING OF THE NON AND PARTIAL FUNCTIONS OF THE SPINAL CORD BY MAKING CASH GRANTS TO ANY OF THE PERSONS AND BODIES SPECIFIED IN THE RECITAL AND TO PUBLISH THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.