Hanes ariannol WEST LONDON MISSION HOUSING ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 281929
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.54m | £1.76m | £2.42m | £1.43m | £959.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.62m | £1.80m | £2.42m | £1.51m | £1.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £939.95k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.42k | N/A | £1.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £187.84k | £13.56k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.54m | £1.56m | £1.35m | £1.42m | £949.34k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £7.41k | £6.79k | £8.31k | £10.28k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.05m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £39.00k | £12.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.62m | £1.80m | £2.34m | £1.51m | £1.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £900 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.30k | £11.34k | £12.90k | £10.00k | £23.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £900 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £80.37k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.