Hanes ariannol HERBERT CHARLES COLEMAN WILL TRUST FUND
Rhif yr elusen: 281937
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 16/02/2019 | 16/02/2020 | 16/02/2021 | 16/02/2022 | 16/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.34k | £7.59k | £3.23k | £3.64k | £3.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.13k | £5.35k | £3.23k | £9.86k | £6.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.