Hanes ariannol THE WORSHIPFUL COMPANY OF FRUITERERS FRUIT CULTURE TRUST
Rhif yr elusen: 282665
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2013 | 31/01/2014 | 31/01/2015 | 31/01/2016 | 30/06/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.92k | £45.37k | £49.13k | £49.71k | £58.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.64k | £42.12k | £36.02k | £37.96k | £701.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.